Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport | 2. stellvertretendes Mitglied CDU | 19.01.2021 | 03.07.2024 | von 19.01.2021 bis 03.07.2024 |
Ausschuss für Kultur, Soziales und Integration | 2. stellvertretendes Mitglied CDU | 19.01.2021 | 03.07.2024 | von 19.01.2021 bis 03.07.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt (Fachausschuss 3 - F3) | 1. stellvertretendes Mitglied CDU | 19.01.2021 | 03.07.2024 | von 19.01.2021 bis 03.07.2024 |
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | Ausschussmitglied | 19.01.2021 | 03.07.2024 | von 19.01.2021 bis 03.07.2024 |
Hauptausschuss | 3. stellvertretendes Mitglied CDU | 24.02.2021 | 03.07.2024 | von 24.02.2021 bis 03.07.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | 1. stellvertretendes Mitglied CDU | 19.01.2021 | 03.07.2024 | von 19.01.2021 bis 03.07.2024 |
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 01.01.2021 | 03.07.2024 | von 01.01.2021 bis 03.07.2024 |